JAKARTA – Jabatan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar kosong setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Sejumlah isu mengemuka terkait mundurnya ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Salah satu isu yang santer diberitakan adalah mundurnya Airlangga sempat digagalkan oleh berbagai pihak, karena Menko Perekonomian masih bisa menjabat hingga Desember 2024. Namun hal tersebut langsung dibatalkan oleh para petinggi. Partai Golkar.
Pasca Airlangga mundur, muncul spekulasi soal Ketua Umum Golkar yang baru. Beberapa nama yang dinilai cocok mengisi posisi tersebut antara lain Wakil Ketua Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Selain dua nama tersebut, muncul pula nama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Nama putra Presiden Jokowi itu tertera pada poster hasil karya Koalisi Pemuda Reformasi Golkar atau KMPG.
Dalam sejarahnya, Golkar telah dipimpin oleh 11 Ketua Umum sejak berdirinya pada tahun lima puluhan. Berdasarkan laman resminya, Golkar saat pertama kali berdiri bukanlah partai, melainkan kelompok perwakilan melalui Pokja.
Golkar berubah menjadi partai politik ketika Bung Karno dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution bersama TNI menjadikan Golkar menjadi partai politik untuk melawan PKI.
Berikut daftar 12 Ketua Golkar, yakni:
1. Brigjen TNI (Purn) Djuhartono
Masa jabatan : 20 Oktober 1964 – 7 November 1967
2. Mayjen TNI (Purn) Suprapto Sukowati
Masa jabatan : 7 November 1967 – 9 Agustus 1972
3. Mayjen TNI (Purn) Amir Murtono
Masa jabatan : 9 Agustus 1972 – 25 Oktober 1983
4. Letjen. Jenderal TNI (Purn) Sudharmono
Masa Jabatan : 25 Oktober 1983 – 1988
5. Letjen. Jenderal TNI (Purn) Wahono
Masa jabatan : 1988 – 26 Oktober 1993
6. Tan Sri Harmoko
Masa jabatan : 26 Oktober 1993 – 11 Juli 1998
7. Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung
Masa jabatan : 11 Juli 1998 – 19 Desember 2004
8.Muhammad Yusuf Kalla
Masa jabatan : 19 Desember 2004 – 9 Oktober 2009
9. Aburizal Bakrie
Masa Jabatan : 9 Oktober 2009 – 17 Mei 2016
10. Agung Laksono
Masa Jabatan : 8 Desember 2014 – 17 Mei 2016
11. Setia Novanto
Masa Jabatan : 17 Mei 2016 – 13 Desember 2017
12. Airlangga Hartarto
Masa Jabatan : 13 Desember 2017 – 10 Agustus 2024
Itulah daftar 12 Ketua Umum Partai Golkar yang pernah menjabat, kini posisi Ketum yang lowong digantikan oleh Wakil Ketua Umum yang posisinya Penjabat (Pj) Agus Gumiwang Kartasasmita.
Dalam sejarah pergantian Ketua Umum Golkar, terdapat dualisme kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, mereka menjadi Ketua Umum Golkar di versi masing-masing.
Aburizal Bakrie menjadi Ketua Umum Munas versi Bali, sedangkan Agung Laksono menjadi Ketua Umum Munas versi Jakarta.
+ There are no comments
Add yours